Alexander_Gasanov 147 · ID: #1 Опубликовано 12 мая История лидерства фракций второго сервера Главное Управление Министерства Внутренних Дел Действующий генерал-лейтенант: Количество выговоров: 0/3 Количество предупреждений: 0/2 Начало срока: 00/00/2024 Бывшие начальники: Цитата Natali_Ron [3/3] - 12/06/2021 - 03/07/2021 Tobias_Bauer [0/3] - 22/08/2021 - 15/09/2022 Nikita_Velez [1.5/3] - 22/11/2022 - 28/03/2023 Andrey_Chaadaev [0/3] - 04/04/2023 - 30/10/2023 Frank_Galante [0.5/3] - 03/02/2024 - 18/09/2024 Главное Управление Внутренних Дел УВД города Мирный Действующий генерал-лейтенант: Yagami_Lime Количество выговоров: 1/3 Количество предупреждений: 0/2 Начало первого срока: 18/09/2024 Бывшие лидеры фракции: Цитата John_Thompson [1/3] 10/09/2017 - 10/10/2017 Salvatore_Gettman [3/3] 29/10/2017 - 16/11/2017 Richard_Schneider [1/3] 16/11/2017 - 27/01/2018 Yuriy_Andropov [0/3] 27/01/2018 - 22/03/2018 Denislav_Schneider [0/3] 22/03/2018 - 22/05/2018 Dmitry_Moskovskiy [0/3] 22/05/2018 - 22/06/2018 Alexander_Pavlov [0/3] 16/08/2018 - 16/09/2018 Sergey_Kalashnikov [0/3] 16/09/2018 - 16/11/2018 Melissa_Moretti [2/3] 16/11/2018 - 14/01/2019 David_Tambovskiy [1/3] 14/01/2019 - 14/03/2019 Sergey_Bibliv [1/3] 24/03/2019 - 24/05/2019 Aleksandr_Kosov [0/3] 31/05/2019 - 17/08/2019 Nikita_Trusov [1.5/3] 17/08/2019 - 17/09/2019 Valeriy_Sultanov [1/3] 20/09/2019 - 05/10/2019 Alexandr_Stepkin [2/3] 11/10/2019 - 12/11/2019 Sergey_Bibliv [0/3] 20/11/2019 - 05/02/2020 Vladimir_Yackovlev [1,5/3] 10/02/2020 - 26/07/2020 Tobias_Bauer [0/3] 26/07/2020 - 26/09/2020 Alexey_Grom [0/3] 26/09/2020 - 26/12/2020 Artem_Sinyugin [0/3] 01/01/2021 - 01/03/2021 Mike_Kotz [1.5/3] 11/03/2021 - 11/05/2021 Alexander_Krutov [0/3] 13/05/2021 - 13/06/2021 Ivan_Lazo [1.5/3] 15/06/2021 - 14/07/2021 German_Kostyuk [0.5/3] 14/07/2021 - 02/08/2021 Aleksey_Yackovlev [1/3] 02/08/2021 - 02/11/2021 Merlin_Torres [1/3] 05/11/2021 - 05/12/2021 William_Great [1/3] 14/12/2021 - 09/01/2022 John_Cote [0/3] 16/01/2022 - 16/04/2022 Andrew_West [1/3] 27/04/2022 - 27/05/2022 Evgeniy_Kapustyan [0/3] 28/05/2022 - 28/06/2022 Aleksandr_Malinovsky [0/3] 29/06/2022 - 30/09/2022 Nikita_Velez [0/3] 03/10/2022 - 12/01/2023 Tom_Gulyaev [1.5/3] 12/01/2023 - 10/06/2023 James_Murphe [0/3] 20/06/2023 - 20/07/2023 James_Fernandez [0/3] 22/07/2023- 22/08/2023 Mihail_Winchester [0/3] 24/08/2023 - 10/10/2023 Richard_Garcia [0.5/3] 10/10/2023 - 08/11/2023 Frank_Galante [0/3] 08/11/2023 - 08/02/2024 Joe_Galante [0/3] 08/02/2024 - 14/04/2024 Feruccio_Che [0/3] 15/04/2024 - 19/07/2024 Angelar_Che [0/3] 22/07/2024 - 22/08/2024 Frank_Galante [0.5/3] 22/08/2024 - 18/09/2024 УВД города Невский Действующий генерал-майор: Nikita_Wallace Количество выговоров: 0/3 Количество предупреждений: 0/2 Начало первого срока: 29/07/2024 Бывшие лидеры фракции: Цитата Mark_Mettison [0/3] 08/09/2018 - 16/09/2018 Henry_Moore [3/3] 16/09/2018 - 21/10/2018 Jack_Brown [0/3] 21/10/2018 - 21/12/2018 Roman_Sukhumskiy [1/3] 21/12/2018 - 22/02/2019 Andrew_West [3/3] 22/02/2019 - 22/03/2019 Viktor_Melnikov [2/3] 22/03/2019 - 01/05/2019 Anatoliy_Smith [1/3] 14/05/2019 - 08/07/2019 Vyacheslav_Sheremetev [0/3] 08/07/2019 - 24/09/2019 Dmitriy_Fazov [0/3] 24/09/2019 - 24/11/2019 Gadji_Baron [0/3] 24/11/2019 - 25/01/2020 Adriano_Biggs [0/3] 25/01/2020 - 25/03/2020 Anton_Komolov [0/3] 06/04/2020 - 06/06/2020 Artem_Swits [0/3] 06/06/2020 - 12/07/2020 Grigoryi_Izmailov [3/3] 15/07/2020 - 03/09/2020 Yan_Izmailov [0/3] - 12/09/2020 - 03/11/2020 Tobias_Bauer [0/3] - 12/11/2020 - 13/12/2020 Vladimir_Yackovlev [0/3] - 13/12/2020 - 01/01/2021 Vladislav_Kapustyan [0/3] - 01/01/2021 - 01/03/2021 Vyacheslav_West [0/3] - 11/03/2021 - 03/05/2021 Artem_Sinyugin [2/3] 13/05/2021 - 13/07/2021 Elcastro_Delmundo [0/3] 14/07/2021 - 14/09/2021 Vadim_Onishchenko [3/3] 15/09/2021 - 15/10/2021 Alex_Fantom [0/3] 20/10/2021 - 20/12/2021 Alexander_Grom [2/3] 20/12/2021 - 20/02/2022 Alexey_Grom [2/3] 22/02/2022 - 23/03/2022 Kelvin_Smith [0/3] 25/03/2022 - 26/06/2022 Aleksey_Yackovlev [0.5/3] 29/06/2022 - 22/08/2022 Betty_Ross [0/3] 25/08/2022 - 24/10/2022 Arseniy_Maltsev [0.5/3] 26/10/2022 - 01/11/2022 Evgeniy_Federov [2.5/3] 02/11/2022 - 12/01/2023 Mihail_Winchester [0/3] 12/01/2023 - 12/02/2023 Denis_Bakanov [0/3] 15/02/2023 - 15/06/2023 Alexander_Grom [0.5/3] 20/06/2023 - 20/09/2023 Ferdinand_Banhammer [0.5/3] 22/09/2023 - 22/11/2023 Evgeniy_Federov [0/3] 22/11/2023 - 08/02/2024 Vyacheslav_West [0.5/3] 08/02/2024 - 09/03/2024 Aaron_Kobrin [0/3] 09/03/2024 - 10/06/2024 Daniel_Korneev [1.5/3] 17/06/2024 - 28/07/2024 УВД города Приволжск Действующий генерал-майор: Ivan_Schmitz Количество выговоров: 0/3 Количество предупреждений: 0/2 Начало первого срока: 13/09/2024 Бывшие лидеры фракции: Цитата Dmitriy_Molchanov [0/3] 10/07/2017 - 10/09/2017 Vlad_Novorossiskiy [1/3] 10/09/2017 - 10/11/2017 Viktor_Alekseev [0/3] 11/11/2017 - 17/12/2017 Aleksandr_Yanets [1/3] 17/12/2017 - 15/03/2018 Alexandr_Torpashov [0/3] 15/03/2018 - 15/05/2018 Denis_Groznyy [0/3] 15/05/2018 - 15/07/2018 Mihail_Shurganov [0/3] 15/07/2018 - 16/09/2018 Oleg_Loginov [1/3] 16/09/2018 - 16/11/2018 Valeriy_Sultanov[1/3] 16/11/2018 - 14/01/2019 Edward_Rossi [1/3] 14/01/2019 - 14/03/2019 Pavel_Khomekov [3/3] 14/03/2019 - 13/04/2019 Kelvin_Smith [0/3] - 18/04/2019 - 15/05/2019 Jackson_Evans [1/3] - 03/06.2019 - 24/06/2019 Oleg_Ron [0/3] - 24/06/2019 - 10/07/2019 Oleg_Rubinstein [1/3] - 25/07/2019 - 25/10/2019 Natali_Ron [0/3] - 25/10/2019 - 25/12/2019 Leonid_Ron [1/3] - 25/12/2019 - 25/01/2020 Riccardo_Watson [0/3] - 25/01/2020 - 25/04/2020 Artyom_Knyazev [0.5/3] - 25/04/2020 - 25/05/2020 Sergey_Bibliv [1,5/3] - 02/06/2020 - 07/07/2020 Valeriy_Sultanov [0/3] - 13/07/2020 - 27/09/2020 Ilsan_Saudov [0/3] 27/09/2020 - 27/10/2020 William_Great [3/3] 28/10/2020 - 29/11/2020 Adam_Zubenko [0/3] 30/11/2020 - 13/12/2020 Lana_White [0/3] 13/12/2020 - 13/04/2021 Alexey_Grom [1.5/3] 13/04/2021 - 28/05/2021 Natali_Ron [3/3] - 28/05/2021 - 03/07/2021 Benjamin_Fernandez [3.5/3] - 14/07/2021 - 14/08/2021 Rocket_Winchester [0/3] 21/08/2021 - 21/01/2022 Mihail_Venessis [4/3] 21/01/2022 - 21/02/2022 Tobias_Bauer [0/3] 22/02/2022 - 22/04/2022 Vito_Santos [0/3] 27/04/2022 - 28/06/2022 Benjamin_Fernandez [0/3] 29/06/2022 - 21/09/2022 William_Fernandez [0.5/3] 21/09/2022 - 21/12/2022 Kenny_Alliens [0/3] 24/12/2022 - 12/01/2023 Alexey_Grom [3/3] 12/01/2023 - 05/02/2023 Adrian_Florence [0.5/3] 15/02/2023 - 16/04/2023 Kenny_Alliens [0.5/3] 20/04/2023 - 20/05/2023 Khalil_Kaspiyskiy [0/3] 20/05/2023 - 01/06/2023 Adrian_Florence [0/3] 09/06/2023 - 09/09/2023 Aron_Winchester [0/3] 10/09/2023 - 10/10/2023 Aaron_Kobrin [0/3] 14/10/2023 - 18/12/2023 Adrian_Florence [1/3] 24/12/2023 - 08/02/2024 Vyacheslav_Rublev [0/3] 08/02/2024 - 09/04/2024 Loggin_Garcia [1.5/3] 15/04/2024 - 15/05/2024 James_Winchester [2/3] 19/05/2024 - 16/06/2024 Adrian_Florence [3/3] 21/06/2024 - 02/08/2024 Adolf_Schmitz [0/3] 11/08/2024 - 11/09/2024 Государственная инспекция безопасности дорожного движения ГИБДД города Мирный Действующий генерал-майор: Vyacheslav_Rublev Количество выговоров: 0/3 Количество предупреждений: 0/2 Начало первого срока: 12/07/2024 Бывшие лидеры фракции: Цитата Roman_Bogdanov [0/3] 29/10/2017 - 29/12/2017 Artem_Akimov [1/3] 08/01/2018 - 13/02/2018 Vadim_Ermolenko [3/3] 13/02/2018 - 05/05/2018 Vladislav_Akimov [0/3] 05/05/2018 - 28/05/2018 Jack_Brown [3/3] 28/05/2018 - 29/05/2018 Vladislav_Akimov [0/3] 29/05/2018 - 29/07/2018 Artyom_Savelyev [0/3] 29/07/2018 - 29/08/2018 Den_Clark [1/3] 29/08/2018 - 29/10/2018 Linar_Great [0/3] 29/10/2018 - 29/12/2018 Viktor_Atlanta [3/3] 29/12/2018 - 14/01/2019 Vitaliy_Shuvalov [1/3] 14/01/2019 - 14/03/2019 Igor_Abramov [1/3] 14/03/2019 - 15/05/2019 Viktor_Melnikov [1/3] 15/05/2019 - 15/07/2019 Alexandr_Stepkin [3/3] 15/07/2019 - 17/08/2019 Yan_Groov [0/3] 17/08/2019 - 24/08/2019 Ville_Bronx [1/3] 01/09/2019 - 04/10/2019 Pavel_Sukhumskiy [1/3] 10/10/2019 - 27/11/2019 Jack_Brown [0/3] 27/11/2019 - 26/01/2020 Evgeniy_Sukhumskiy [3/3] 26/01/2020 - 05/03/2020 Vyacheslav_Lefortnikov [1,5/3] 05/03/2020 - 05/04/2020 Konstantin_Filin [0/3] 05/04/2020 - 19/04/2020 (ИО) Jack_Brown [0/3] 19/04/2020 - 19/05/2020 Victor_Petrov [0/3] 19/05/2020 - 19/07/2020 Aleksandr_Shibinsky [0/3] 22/07/2020 - 19/09/2020 Alexander_Russkikh [0/3] 25/09/2020 - 05/10/2020 Yaroslav_Korneev [0/3] 05/10/2020 - 05/12/2020 Artem_Kovalsky [0.5/3] 10/12/2020 - 09/01/2021 Dionis_Popov [0/3] 11/01/2021 - 11/04/2021 Yaroslav_Korneev [0/3] 05/02/2021 - 05/05/2021 Victor_Petrov [0/3] 11/04/2021 - 11/05/2021 Teodor_Zubenko [1/3] 15/05/2021 - 15/06/2021 Ramzan_Kaderov [0/3] 15/06/2021 - 31/07/2021 Felix_McKenzy [2/3] 31/07/2021 - 31/10/2021 Vladislav_Sinotov [0/3] 05/11/2021 - 05/12/2021 Artem_Sinyugin [2.5/3] 07/12/2021 - 09/01/2022 Danil_Bibliv [0/3] 16/01/2022 - 16/02/2022 Victor_Petrov [0.5/3] 22/02/2022 - 23/05/2022 Nick_Lisov [0/3] 24/05/2022 - 25/07/2022 Felix_Alliens [0/3] 03/08/2022 - 03/11/2022 Connor_Scaletta [1.5/3] 03/11/2022 - 02/02/2023 Andrey_Chaadaev [0/3] 03/02/2023 - 07/07/2023 Eldor_Shed [0/3] 07/07/2023 - 14/09/2023 Ivan_Schmitz [0,5/3] 14/09/2023 - 14/11/2023 Daniel_Korneev [0/3] 14/11/2023 - 14/05/2024 Nikita_Velez [1/3] 22/05/2024 - 28/05/2024 Evgeniy_Kapustyan [0/3] 28/05/2024 - 28/06/2024 ГИБДД города Невский Действующий генерал-майор: Aleksandr_Krasnodarov Количество выговоров: 0/3 Количество предупреждений: 0/2 Начало первого срока: 19/09/2024 Бывшие лидеры фракции: Цитата Edgar_Marceau [3/3] 17/08/2018 - 02/09/2018 Jack_Brown [0/3] 02/09/2018 - 23/09/2018 Vitaliy_Chernykh [0/3] 23/09/2018 - 30/09/2018 Timur_Catovich [0/3] 19/10/2018 - 19/12/2018 Igor_Filatov [0/3] 19/12/2018 - 19/02/2019 Jonathan_Porsche [2/3] 19/02/2019 - 10/03/2019 Tobias_Bauer [0/3] 10/03/2019 - 10/04/2019 Maxim_Savenkov [1/3] 10/04/2019-10/05/2019 Ilya_Markelov [1/3] 10/05/2019 - 10/07/2019 Nikita_Bakinov [0/3] 11/07/2019 - 11/09/2019 Egor Shpakovski [0,5/3] 20/09/2019 - 20/11/2019 Dan_Belov [0/3] 20/11/2019 - 20/12/2019 Artem_Kovalsky [0/3] 23/12/2019 - 23/02/2020 Yaroslav_Korneev [1/3] 23/02/2020 - 23/05/2020 William_Great [0/3] 23/05/2020 - 06/08/2020 Ganis_Hill [3/3] 06/08/2020 - 31/08/2020 Anton_Sukhumskiy [1.5/3] 05/09/2020 - 26/12/2020 Aleksandr_Biketov [0/3] 29/12/2020 - 27/02/2021 William_Great [0/3] 02/03/2021 - 05/04/2021 Yuriy_Filatov [0/3] 05/04/2021 - 12/04/2021 Evgeniy_Federov [0/3] 20/04/2021 - 20/06/2021 Andrey_Chaadaev [0/3] 20/06/2021 - 22/07/2021 Tobias_Bauer [0/3] 22/07/2021 - 30/08/2021 Vyacheslav_West [0/3] 30/08/2021 - 30/11/2021 Evgeniy_Federov [0.5/3] 04/12/2021 - 17/12/2021 Eldor_Shed [3.5/3] 27/12/2021 - 07/02/2022 Alexey_Kylagin [0/3] 15/02/2022 - 16/05/2022 Nikita_Velez [0/3] 16/05/2022 - 02/06/2022 Tobias_Bauer [0/3] 03/06/2022 - 04/07/2022 Vladimir_Shishkin [3/3] 26/07/2022 - 20/08/2022 Nikolay_Starostin [0.5/3] 20/08/2022 - 20/12/2022 Mikhail_Acropovic [3.5/3] 20/12/2022 - 31/01/2023 Andrey_Fly [1/3] 03/02/2023 - 04/04/2023 Maxim_Acropovic [0/3] 07/04/2023 - 07/10/2023 Igor_Muhich [0/3] 09/10/2023 - 09/04/2024 Charlie_Winchester [0.5/3] 09/04/2024 - 09/06/2024 Joe_Galante [0/3] 16/06/2024 - 10/09/2024 ГИБДД города Приволжск Действующий генерал-майор: Nikolay_Starostin Количество выговоров: 0/3 Количество предупреждений: 0/2 Начало первого срока: 02/03/2024 Бывшие лидеры фракции: Цитата Andrey_Stryker [3/3] 29/10/2017 - 17/12/2017 Artyom_Mironov [0/3] 25/02/2018 - 25/04/2018 Alexander_Dudaev [1/3] 28/05/2018 - 05/07/2018 Daniil_Grigoriev [1/3] 05/07/2018 - 10/07/2018 Nikita_Zhevlatov [1/3] 10/07/2018 - 16/07/2018 Oleg_Kuryan [0/3] 16/07/2018 - 18/07/2018 Alexander_Pavlov [0/3] 28/07/2018 - 11/08/2018 Antonio_Spielberg [0/3] 21/08/2018 - 21/09/2018 Konstantin_Kostryukov [0/3] 05/10/2018 - 5/11/2018 Roman_First [0/3] 05/11/2018 - 3/12/2018 Tom_Roran [3/3] 03/12/2018 - 10/01/2019 Benjamin_Hill [0/3] 17/01/2019 - 14/03/2019 James_Hill [1/3] 14/03/2019 - 14/05/2019 Tom_Roran [0/3] 21/05/19 - 21/07/2019 Viktor_Melnikov [1/3] 21/07/2019 - 25/07/2019 Yan_Groov [0/3] 30/07/2019 - 17/08/2019 (Перевод в ГИБДД-М) Magdi_Sultanov [0/3] 17/08/2019 - 11/10/2019 Artem_Kybov [0/3] 20/10/2019 - 20/01/2020 Aleksandr_Kybov [0/3] 20/01/2020 - 20/03/2020 Yaroslav_Maksimov [0,5/3] 20/03/2020 - 26/03/2020 Alexander_Nirwana [1/3] 26/03/2020 - 10/04/2020 Adriano_Biggs [3/3] 19/04/2020 - 15/05/2020 Artem_Kybov [0/3] 19/05/2020 - 17/06/2020 Maxim_Wallker [2/3] 20/06/2020 - 04/07/2020 Artem_Kybov [0/3] 04/07/2020 - 05/09/2020 Rodion_Mondegard [0/3] 05/09/2020 - 04/10/2020 Valeriy_Sultanov [0/3] 08/10/2020 - 09/11/2020 Vyacheslav_Lefortnikov [1.5/3] 16/11/2020 - 23/11/2020 Ivan_Samuilov [5.5/3] 23/11/2020 - 05/02/2021 Vitaliy_Sheps [2/3] 22/02/2021 - 22/03/2021 Leonardo_Nirwana [0/3] 28/03/2021 - 28/05/2021 Lana_White [0/3] 30/05/2021 - 15/06/2021 Yaroslav_Korneev [0.5/3] 15/06/2021 - 13/07/2021 Tom_Winchester [1/3] 17/07/2021 - 17/09/2021 Tobias_Bauer [0.5/3] 27/09/2021 - 04/12/2021 Mihail_Winchester [0.5/3] 04/12/21 - 08/04/2022 Alyona_Popova [0/3] 13/04/2022 - 09/07/2022 Joe_Galante [0/3] 26/07/2022 - 05/11/2022 Yaroslav_Korneev [0/3] 11/11/2022 - 11/03/2023 Korol_Korneev [0/3] 13/03/2023 - 13/04/2023 Egor_Caballero [0.5/3] 16/04/2023 - 16/10/2023 Vyacheslav_Lefortnikov [0/3] 16/10/2023 - 16/01/2024 Nikita_Drakonov [0/3] 24/01/2024 - 24.02.2024 Министерство Здравоохранения Главное управление Министерства Здравоохранения Действующий главный врач: Harley_Fox Количество выговоров: 0/3 Количество предупреждений: 0/2 Начало первого срока: 01/08/2024 Бывшие лидеры: Цитата Johnny_Visconti [0/3] 12/06/2023 - 12/09/2023 Johnny_Visconti [0/3] 29/10/2023 - 29/01/2024 Anthony_McKenzy [0/3] 01/02/2024 - 01/06/2024 Nika_Lorrenzo [0/3] 01/06/2024 - 01/07/2024 ОКБ Мирного Действующий главный врач: Bob_Green Количество выговоров: 0/3 Количество предупреждений: 0/2 Начало первого срока: 01/08/2024 Бывшие лидеры фракции: Цитата Mark_Thompson [0/3] 12/08/2017 - 12/09/2017 Vortalio_Ferrero [0/3] 12/09/2017 - 12/11/2017 Dmitriy_Voitovich [0/3] 12/11/2017 - 12/01/2018 Vitaliy_Loginov [0/3] 12/01/2018 - 12/03/2018 Vladislav_Lisiuk [0/3] 12/03/2018 - 02/04/2018 Oleg_Loginov [1/3] 02/04/2018 - 02/06/2018 Maxim_Savenkov [0/3] 02/06/2018 - 02/08/2018 Maksim_Redkin [0/3] 02/08/2018 - 11/08/2018 Savely_Florence [1/3] 14/08/2018 - 14/09/2018 Andrey_Yarkov [0/3] 14/09/2018 - 19/09/2018 Serafim_Sarov [1/3] 19/09/2018 - 19/10/2018 Maxim_Tyreshin [0/3] 19/10/2018 - 19/12/2018 Alexandr_Bulnov [1.5/3] 26/12/2018 - 26/02/2019 Sergey_Vorontsov [2.5/3] 26/02/2019 - 26/04/2019 Daniil_Kutasov [2/3] 28/04/2019 - 13/05/2019 Anthony_Roberts [5.5/3] 13/05/2019 - 24/06/2019 Dmitry_Polyakov [0/3] 1/07/2019 - 2/10/2019 Daffier_Williams [0/3] 2/10/2019 - 16/10/2019 Adams_Wilson [0/3] 28/10/2019 - 28/12/2019 Oleg_Udod [0/3] 28/12/2019 - 6/02/2020 Egor_Gopk [0/3] 6/02/2020 - 15/02/2020 Mark_Thompson [0/3] 15/02/2020 - 15/03/2020 Aleksey_Brovin [0/3] 15/03/2020 - 15/05/2020 Nikolay_Starostin [0/3] 15/05/2020 - 15/09/2020 Agafon_Walton [0/3] 15/09/2020 - 28/12/2020 Anna_Galante [0/3] 28/12/2020 - 28/04/2021 Richard_Garcia [0/3] 28/04/2021 - 28/06/2021 Artem_Vinokyrov [0/3] 28/06/2021 - 7/07/2021 Kirill_Khrustalev [0/3] 7/07/2021 - 28/10/2021 Vladimir_McKenzy [0/3] 28/10/2021 - 28/01/2022 Dmitriy_Bushyev [0/3] 28/01/2022 - 28/04/2022 Nikita_Avtoritet [0/3] 28/04/2022 - 28/05/2022 Vladislav_Bushyev [0/3] 28/05/2022 - 28/07/2022 Alexsandr_Khatov [0/3] 28/07/2022 - 28/10/2022 Artyom_Prokopchik [0/3] 28/10/2022 - 18/12/2022 Evgeniy_Jefferson [0/3] 18/12/2022 - 18/02/2023 Renat_McKenzy [0/3] 18/02/2022 - 18/04/2023 August_Khatov [0/3] 18/04/2023 - 04/05/2023 Anthony_McKenzy [0/3] 04/05/2023 - 04/06/2023 Vladimir_Cute [0/3] 12/06/2023 - 12/07/2023 Kevin_Galante [0/3] 12/07/2023 - 04/08/2023 Steven_Canfy [0/3] 21/08/2023 - 21/09/2023 Albert_Canfy [0/3] 21/09/2023 - 21/12/2023 Alonso_Mozzly [0/3] 01/01/2024 - 04/01/2024 Kyle_Yamamoto [2/3] 17/01/2024 - 17/02/2024 Alver_Garcia [0/3] 24/02/2024 - 04/03/2024 Kirill_Visconti [0.5/3] 04/03/2024 - 12/03/2024 Angel_Townley [0.5/3] 12/03/2024 - 12/05/2024 Harley_Fox [0/3] 12/05/2024 - 01/08/2024 ЦГБ Невского Действующий главный врач: Daniil_Bulatov Количество выговоров: 0/3 Количество предупреждений: 0/2 Начало первого срока: 01/08/2024 Бывшие лидеры фракции: Цитата Kirill_Rozhkov [0/3] 04/09/2018 - 04/11/2018 Vitaliy_Dreamer [0/3] 4/11/2018 - 21/11/2018 Alexey_Sukhov [3/3] 21/11/2018 - 04/12/2018 Vsevolod_Lilaysis [0/3] 19/12/2018 - 20/01/2019 Roman_Brown [0/3] 20/01/2019 - 20/02/2019 Aleksandr_Maresyev [0/3] 20/02/2019 - 20/04/2019 Francesco_Guerra [0/3] 27/04/2019 - 27/05/2019 Leonardo_Supreme [0.5/3] 27/05/2019 - 27/06/2019 Andrew_Baron [0/3] 4/07/2019 - 4/10/2019 Yaroslav_Maksimov [3/3] 4/10/2019 - 13/11/2019 Oleg_Rubinstein [0/3] 24/12/2019 - 18/01/2020 Alexander_Stepkin [2/3] 18/01/2020 - 18/03/2020 Safa_Walton [0.5/3] 18/03/2020 - 18/05/2020 Konstantin_Glagoliv [0/3] 18/05/2020 - 18/07/2020 Fernand_Kartreyer [0/3] 18/07/2020 - 18/09/2020 Mark_Lovkach [0/3] 18/09/2020 - 18/11/2020 Fedor_Firsov [0/3] 18/11/2020 - 18/02/2021 Oliver_Canfy [0/3] 18/02/2021 - 18/04/2021 Vladislav_Sinotov [0/3] 18/04/2021 - 18/05/2021 Agafon_Walton [0/3] 18/05/2021 - 18/08/2021 Danila_Sudenkov [0/3] 18/08/2021 - 30/10/2021 Anthony_Canfy [3/3] 30/10/2021 - 18/01/2022 Mihail_Parigin [0/3] 30/01/2022 - 30/03/2022 Alexander_Canfy [0/3] 30/03/2022 - 30/05/2022 Agafon_Walton [1/3] 30/05/2022 - 30/07/2022 Johnny_Canfy [0/3] 30/07/2022 - 30/09/2022 Miyuki_Shiba [0/3] 30/09/2022 - 30/11/2022 Colin_Young [0/3] 01/12/2022 - 01/02/2023 Johnny_Canfy [0/3] 01/02/2023 - 01/06/2023 Valentin_Strukalo [0/3] 01/06/2023 - 18/07/2023 Timofey_Conors [0/3] 30/07/2023 - 30/09/2023 Jaroslaw_Conors [0/3] 12/10/2023 - 12/11/2023 Anthony_Visconti [0/3] 24/11/2023 - 31/01/2024 Nikita_Korochkin [0/3] 31/01/2024 - 31/03/2024 Nika_Lorrenzo [0.5/3] 31/03/2024 - 01/06/2024 Alex_Sudonkin [0/3] 01/06/2024 - 01/07/2024 Artem_Lorkin [0/3] 01/07/2024 - 01/08/2024 ЦГБ Приволжска Действующий главный врач: Sergey_Kochkin Количество выговоров: 0/3 Количество предупреждений: 0/2 Начало первого срока: 11/09/2024 Бывшие лидеры фракции: Цитата Randall_Harvey [3/3] 10/07/2017 - 26/07/2017 John_Thompson [0/3] 26/07/2017 - 12/08/2017 Maxim_Uranov [0/3] 12/08/2017 - 12/10/2017 Connor_Levinson [0/3] 12/10/2017 - 07/12/2017 Grigoriy_Shevchenko [0/3] 07/12/2017 - 02/03/2018 Ilya_Efanov [0/3] 02/04/2018 - 02/06/2018 Grigoriy_Shevchenko [0/3] 02/06/2018 - 02/08/2018 Ilya_Zdanov [0/3] 03/08/2018 - 10/08/2018 Aleksey_Pushkin[0/3] 10/08/2018 - 15/08/2018 Ilya_Efanov[0/3] 15/08/2018 - 18/08/2018 Vladislav_Perfilyev[0/3] 22/08/2018 - 22/10/2018 Arseniy_Kruglov [3/3] 22/10/2018 - 19/01/2019 Grigoriy_Shevchenko [0/3] 26/01/2019 - 26/04/2019 Nikita_Somin [2/3] 28/04/2019 - 8/06/2019 Aleksey_Derzhavenko [3/3] 08/07/2019 - 09/08/2019 Leo_White [1.5/3] 10/08/2019 - 13/10/2019 Vladislav_Sinotov [0/3] 13/10/2019 - 13/12/2019 Alexander_Chernov [0/3] 13/12/2019 - 13/02/2020 Nikita_Burundukov [1/3] 13/02/2020 - 29/02/2020 Alexandr_Barde [1/3] 06/03/2020 - 06/05/2020 Edward_Scaletta [0/3] 06/05/2020 - 06/06/2020 Nikita_Burundukov [0/3] 06/06/2020 - 06/08/2020 Ralph_Simons [0/3] 06/08/2020 - 06/09/2020 Anton_Lisov [3/3] 06/09/2020 - 30/09/2020 Alex_Hiton [1/3] 03/10/2020 - 03/12/2020 Yaroslav_Marukhno [0/3] 03/12/2020 - 04/03/2021 Dmitriy_Bushyev [0/3] 4/03/2021 - 26/05/2021 Sofya_Kennedy [0/3] 26/05/2021 - 26/08/2021 Jack_Lisov [0/3] 26/08/2021 - 26/01/2022 Dmitri_Nikitin [1/3] 26/01/2022 - 26/03/2022 Vladimir_McKenzy [0/3] 26/03/2022 - 26/07/2022 Renat_Gerasimov [0/3] 26/07/2022 - 31/07/2022 Kevin_Galante [0.5/3] 31/07/2022 - 30/09/2022 German_Gratz[0/3] 30/09/2022 - 30/12/2022 Malia_Galante[0/3] 02/01/2023 - 02/04/2023 Steven_Canfy[0/3] 02/04/2023 - 02/07/2023 Santt_Smith [0/3] 02/07/2023 - 30/07/2023 Angel_Townley [1/3] 30/07/2023 - 30/11/2023 Anthony_McKenzy [0/3] 02/12/2023 - 01/02/2024 Timofei_McKenzy [0/3] 11/02/2024 - 11/04/2024 Timofey_Moyorov [1/3] 11/04/2024 - 11/06/2024 Jonathan_Miller [0/3] 11/06/2024 - 11/09/2024 ГМИ Приволжска Действующий ректор: Bob_Green Количество выговоров: 0/3 Количество предупреждений: 0/2 Начало первого срока: 01/08/2024 Бывшие лидеры фракции: Цитата Agafon_Walton [0/3] 27/07/2021 - 18/08/2021 Jack_Lisov [0/3] 18/08/2021 - 19/04/2022 Kevin_McKenzy [0/3] 28/04/2022 - 20/06/2022 Vladimir_McKenzy [0/3] 28/07/2022 - 28/09/2022 Alexsandr_Khatov [0/3] 28/09/2022 - 28/10/2022 German_Gratz [0/3] 13/11/2022 - 31/12/2022 Evgeniy_Jefferson [0/3] 13/01/2023 - 13/02/2023 Johnny_Visconti [0/3] 13/02/2023 - 13/09/2023 Timofey_Conors [0/3] 13/09/2023 - 12/10/2023 Angel_Townley [1/3] 12.10.2023 - 01/12/2023 Albert_Canfy [0/3] 01/12/2023 - 21/12/2023 Alonso_Mozzly [0/3] 03/01/2024 - 04/01/2024 Anthony_McKenzy [0/3] 06/01/2024 - 11/02/2024 Vladislav_Townley [1/3] 11/02/2024 - 11/04/2024 Angel_Townley [0.5/3] 11/04/2024 - 12/05/2024 Harley_Fox [0/3] 12/05/2024 - 01/08/2024 Министерство обороны Военная часть №1017 Действующий маршал: Eldar_Tambovsky Количество выговоров: 0/3 Количество предупреждений: 0/2 Начало первого срока: 02/05/2024 Бывшие лидеры фракции: Цитата Alexander_Pavlov [0/3] 20/11/2018 - 28/12/2018 William_Kelly [0/3] 28/12/2018 - 28/02/2019 Artem_Akimov [0/3] 28/02/2019 - 28/04/2019 Danila_Semenov [0/3] 28/04/2019 - 28/05/2019 Alex_Lisitsyn [0/3] 28/05/2019 - 10/07/2019 Ivan_Mazura [0/3] 11/07/2019 - 22/09/2019 Oliver_Shelby [0/3] 22/09/2019 - 23/11/2019 Sergei_Heisenberg [1/3] 23/11/2019 - 24/12/2019 Alexander_Gasanov [0/3] 24/12/2019 - 24/02/2020 Nikita_Lermontow [3/3] 24/02/2020 - 09/05/2020 Mickey_Lacosta [0/3] 09/05/2020 - 10/06/2020 Bogdan_Romadin [0/3] 10/06/2020 - 10/08/2020 Donald_Lacosta [0/3] 10/08/2020 - 11/10/2020 Bogdan_Romadin [0/3] 11/10/2020 - 11/11/2020 Vladislav_Clifford [0/3] 12/11/2020 - 12/01/2021 Mihail_Glekov [0/3] 12/01/2021 - 14/03/2021 Yan_Galante [0/3] 14/03/2021 - 14/06/2021 Vito_Santos [2/3] 14/06/2021 - 16/08/2021 Nicholas_Korolev [1/3] 16/08/2021 - 16/11/2021 Leo_Guerra [1/3] 16/11/2021 - 18/01/2022 Arsenii_Sanchez [0/3] 18/01/2022 - 18/04/2022 Mikhail_Osipov [0.5/3] 18/04/2022 - 18/05/2022 Silvester_Gambino [0/3] 18/05/2022 - 18/06/2022 Mikhail_Osipov [2.5/3] 18/06/2022 - 09/07/2022 Vito_Santos [0.5/3] 12/07/2022 - 12/09/2022 Odo_Kaltenbrunner [0/3] 16/09/2022 - 25/11/2022 Artur_Hanagaki [0/3] 1/12/2022 - 10/12/2022 Gennadiy_Suroviy [1/3] 11/12/2022 - 11/04/2023 Arseniy_Kodintsev [0/3] 11/04/2023 - 11/06/2023 Eldar_Tambovsky [2.5/3] 11/06/2023 - 11/08/2023 Leo_Guerra [0/3] 14/08/2023 - 14/11/2023 Jonathan_Norberg [0/3] 22/11/2023 - 22/01/2024 Riccardo_Watson [0/3] 28/01/2024 - 29/04/2024 Республиканские Железные Дороги ТЧЭ-1 "Мирный-Главный" филиала ОАО "РЖД" Действующий начальник центральной железной дороги: Maksim_Trunovskiy Количество выговоров: 0/3 Количество предупреждений: 0/2 Начало первого срока: 01/05/2024 Бывшие лидеры фракции: Цитата Aleksandr_Tram [2/3] 04/02/2019 - 25/02/2019 Aleksandr_Susanin [2/3] 06/03/2019 - 17/03/2019 Samuel_Perry [0/3] 17/03/2019 - 29/03/2019 Timofei_Larionov [0/3] 29/03/2019 - 13/04/2019 Vladimir_Knyazev [0/3] 21/04/2019 - 27/04/2019 Dmitry_Pretty [0/3] 04/05/2019 - 04/07/2019 Vladislav_Merkulov [0/3] 11/07/2019 - 30/08/2019 Gen_Klim [0/3] 30/08/2019 - 30/10/2019 Maksim_Mityay[0.5/3] 31/10/2019 - 07/01/2020 Morris_Washington [0/3] 07/01/2020 - 06/02/2020 Vladislav_Merkulov [0/3] 06/02/2020 - 06/04/2020 Ulyana_Ron [0/3] 06/04/2020 - 06/06/2020 Vladimir_Pretty [0/3] 06/06/2020 - 06/07/2020 Kirill_Pribytok [0/3] 06/07/2020 - 06/09/2020 Kirill_Strizhov [0/3] 06/09/2020 - 06/10/2020 Tatyana_Pretty [0/3] 06/10/2020 - 06/12/2020 Artem_Vinokyrov [0/3] 06/12/2020 - 20/12/2020 Nikita_Shukovskiy [0/3] 20/12/2020 - 21/02/2021 Maksim_Ron [0/3] 21/02/2021 - 21/04/2021 Morris_Washington [0/3] 21/04/2021 - 17/05/2021 Vyacheslav_Yakovlev [0/3] 17/05/2021 - 17/06/2021 Daniil_Shukovskiy [0/3] 17/06/2021 - 17/08/2021 Ivan_Guerra [0/3] 17/08/2021 - 31/08/2021 Iosif_Kapustyan [0/3] 31/08/2021 - 30/10/2021 Hermann_Reznikow [0/3] 31/10/2021 - 08/02/2022 Georgii_Ron [0/3] 08/02/2022 - 01/05/2022 Elisaveta_Guerra [0/3] 01/05/2022 - 01/07/2022 Ivan_Guerra [0/3] 01/07/2022 - 01/09/2022 Andrey_Gidonov [0/3] 01/09/2022 - 01/01/2023 Alex_Trofimov [0/3] 01/01/2023 - 01/03/2023 Sergey_Nechaev [0,5/3] 01/03/2023 - 01/05/2023 Roberto_Lee [0/3] 01/05/2023 - 01/07/2023 Andrey_Berlin [0/3] 01/07/2023 - 01/12/2023 Sergey_Nechaev [0,5/3] 01/12/2023 - 01/03/2024 Dmitry_Pretty [0,5/3] 01/03/2024 - 01/05/2024 Криминальные организации ОПГ г. Приволжск Действующий глава: Kevin_Lisov Количество выговоров: 1/3 Количество предупреждений: 0/2 Начало первого срока: 23/08/2024 Бывшие лидеры фракции: Цитата Lee_Damato [0/3] 29/06/2022 - 29/09/2022 Artur_Biolog [0/3] 06/10/2022 - 09/11/2022 Charley_Henderson [1.5/3] 09/11/2022 - 09/02/2023 Elden_West [0/3] 09/02/2023 - 19/03/2023 Abdulla_Amirov [0/3] 09/04/2023 - 28/04/2023 Evgeniy_Federov [0/3] 28/05/2023 - 10/07/2023 Alex_Fantom [1.5/3] 21/08/2023 - 22/10/2023 Erasyl_Izmailov [0.5/3] 10/01/2024 - 15/03/2024 Timur_Burmester [2.5/3] 12/04/2024 - 12/05/2024 Archi_Kaspiyskiy [0/3] 3/06/2024 - 28/06/2024 Icy_Essence [1/3] 28/06/2024 - 18/07/2024 ОПГ г. Мирный Действующий глава: Количество выговоров: 0/3 Количество предупреждений: 0/2 Начало первого срока: Бывшие лидеры фракции: Цитата Maxim_Luchinskiy [1.5/3] 29/06/2022 - 11/08/2022 Shahid_Rubchinskiy [1/3] 06/10/2022 - 06/01/2023 Samuel_Kaspiyskiy [0/3] 04/02/2023 - 04/04/2023 Archi_Kaspiyskiy [0/3] 04/04/2023 - 05/06/2023 Flex_Maestro [0,5/3] 25/06/2023 - 25/09/2023 Archi_Kaspiyskiy [0/3] 08/10/2023 - 08/01/2024 Manjiro_Kaspiyskiy [0/3] 08/01/2024 - 23/02/2024 Chayse_Kaspiyskiy [1.5/3] 23/02/2024 - 19/03/2024 Lorenzo_Izmailov [0/3] 20/03/2024 - 03/06/2024 Hunter_Dotov [1/3] 03/06/2024 - 10/07/2024 ОПГ г. Невский Действующий глава: Richard_Garcia Количество выговоров: 1/3 Количество предупреждений: 1/2 Начало первого срока: 28/02/2024 Бывшие лидеры фракции: Цитата Yuriy_Mayakovsky [1.5/3] 29/06/2022 - 29/09/2022 Igor_Luchinskiy [1/3] 06/10/2022 - 09/11/2022 Sofia_Solnceva [0/3] 17/01/2023 - 19/06/2023 Danil_Danonov [1.5/3] 19/06/2023 - 19/07/2023 Kamil_Lahmadju [0.5/3] 08/10/2023 - 26/01/2024 Gasan_Sverdlovskiy [0/3] 17/02/2024 - 22/02/2024 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Больше кнопок...